KRS 0000371072
NIP8862958047
REGON02137482700000
Nazwa"IBS CONTROLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIBS CONTROLS
Data rejestracji 23 lis 2010 (14 lat temu) 23 lis 2010
Data usunięcia 05 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 17A, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNETERESA DYBLIK
Wspólnik
2010-11-23
2020-11-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ CZESŁAW KOCOT
Wspólnik
2010-11-23
2020-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BARTOSZ SZARYCZ
Wspólnik
2010-11-23
2020-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ DYBLIK
Prokurent
2010-11-23
2012-09-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TERESA DYBLIK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-23
2012-09-05
RAFAŁ DYBLIK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-05
2015-09-09
MACIEJ JAN SZKLARZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-09
2020-11-05
2010-11-23
2012-09-05
DĄBROWSKIEGO, 13, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
0222-SEE.711.43.2022.UP.MR1
2022-09-21
2022-09-29
13 PLN
EP/13500/18
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie