KRS 0000370954
NIP5732816229
REGON24178564900000
NazwaSTOWARZYSZENIE "JAGIELLOŃSKA NR 1" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAGIELLOŃSKA NR 1
Data rejestracji 19 lis 2010 (14 lat temu) 19 lis 2010
Data usunięcia 25 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres JAGIELLOŃSKA, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-216, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMAREK MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2013-09-25
TERESA KOBOS
Członek Organu Nadzoru
2010-11-19
2013-09-25
JAN RYLIK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-19
2011-05-06
RYSZARD STRĄCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-19
2013-09-25
JAN RYLIK
Likwidator
2012-04-23
2013-09-25
KRZYSZTOF MALIGŁÓWKA
Likwidator
2012-04-23
2013-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WOJCIECH KACZMARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2011-05-06
KRZYSZTOF MALIGŁÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2011-05-06
KRZYSZTOF MALIGŁÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2012-04-23
JOANNA SZKOP
SKARBNIK
2010-11-19
2011-05-06
JAN RYLIK
SKARBNIK
2011-05-06
2012-04-23
ARTUR SIWCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2012-04-23
2010-11-19
2012-04-23
STOWARZYSZENIE "JAGIELLOŃSKA NR 1"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie