KRS 0000370864
NIP4660407721
REGON34083805600000
NazwaFUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
Krótka nazwaWSPIERANIA INICJATYW EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
Data rejestracji 19 lis 2010 (14 lat temu) 19 lis 2010
Data usunięcia 20 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK TAKI MA OBOWIĄZEK DZIAŁAĆ W POROZUMIENIU Z ZARZĄDEM JAKO CAŁOŚCIĄ. 2.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POW. KWOTY 2500,00 ZŁ WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RADOSŁAW MACIEJ WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2017-02-22
TOMASZ LECH OLIWKOWSKI
WICEPREZES DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
2010-11-19
2019-08-20
BARTOSZ MIKOŁAJCZYK
WICEPREZES DS. FUNDUSZY I SZKOLEŃ
2010-11-19
2019-08-20
2010-11-19
2017-02-22
OKRZEI, 7A, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie