KRS 0000370619
NIP9680951755
REGON30143100000000
Nazwa"DEMAKS CNC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEMAKS CNC
Data rejestracji 17 lis 2010 (14 lat temu) 17 lis 2010
Data usunięcia 19 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 59, CEKÓW, 62-834, CEKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF ADAM SKÓRZEWSKI
Wspólnik
2010-11-17
2017-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARIUSZ KRZYWICKI
Wspólnik
2010-11-17
2011-07-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
CEZARY WOJCIECH REKTOR
Wspólnik
2010-11-17
2017-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF ADAM SKÓRZEWSKI
Likwidator
2016-03-01
2017-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARIUSZ KRZYWICKI
PREZES
2010-11-17
2011-07-26
KRZYSZTOF ADAM SKÓRZEWSKI
W-CE PREZES
2010-11-17
2011-07-26
KRZYSZTOF ADAM SKÓRZEWSKI
PREZES
2011-07-26
2016-03-01
CEZARY WOJCIECH REKTOR
W-CE PREZES
2010-11-17
2016-03-01
2010-11-17
2016-03-01
"DEMAKS CNC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie