KRS 0000370328
NIP5010070424
REGON02139642100000
NazwaBROJLERFARM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBROJLERFARM BIS
Data rejestracji 12 lis 2010 (14 lat temu) 12 lis 2010
Data usunięcia 07 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WOLNOŚCI, 24, WĄSOSZ, 56-210, WĄSOSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5010070424
data rejestracji 01 mar 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHARTUR MICHAŁ URMAŃSKI
Beneficjent
ZENON EUGENIUSZ FLOREK
reprezentant
HENRYK WIKTOR STACH
Wspólnik
2010-11-12
2021-10-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
EWA HELENA MICHALAK
Wspólnik
2010-11-12
2017-08-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MICHAŁ JAKUB MICHALAK
Wspólnik
2010-11-12
2017-08-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MACIEJ MICHALAK
Wspólnik
2010-11-12
2017-08-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
ARTUR MICHAŁ URMAŃSKI
Wspólnik
2010-11-12
2021-10-07
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
ARTUR MICHAŁ URMAŃSKI
Likwidator
2020-11-19
2021-10-07
ARTUR MICHAŁ URMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
RYSZARD STANISŁAW MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-12
2017-08-16
MACIEJ MICHALAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-12
2017-08-16
ZENON EUGENIUSZ FLOREK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-16
2020-11-19
2010-11-12
2020-11-19
BROJLERFARM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-12
2017-08-16
1 MAJA, 34, WĄSOSZ, 56-210, WĄSOSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie