KRS 0000369920
NIP6832063600
REGON12138839300000
NazwaSTOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI "POLA CHWAŁY"
Krótka nazwaMIŁOŚNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI "POLA CHWAŁY"
Data rejestracji 09 lis 2010 (14 lat temu) 09 lis 2010
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIOSTRY ELŻBIETY CZACKIEJ, 4, NIEPOŁOMICE, 32-005, NIEPOŁOMICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT HENRYK KOWALSKI
Likwidator
2017-09-25
2020-01-09
DARIUSZ DOMAGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2013-06-06
PAWEŁ RZYMEK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2012-07-27
RAFAŁ KUCHARZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2013-06-06
ADRIANNA TERESA KUŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-27
2013-06-06
JAN NAŁĘCZ
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2020-01-09
KRZYSZTOF MARIAN STAWIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2020-01-09
MICHAŁ KAROL FLUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2020-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROBERT KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2017-09-25
MICHAŁ KAROL CHLIPAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2013-06-06
JAN NAŁĘCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2013-06-06
RYSZARD KITA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2014-11-19
ADRIANNA TERESA KUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2017-09-25
RAFAŁ PODSIADŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2014-11-19
RAFAŁ LUCJAN KUCHARZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-19
2017-09-25
RAFAŁ WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-19
2017-09-25
2010-11-09
2017-09-25
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII WOJSKOWOŚCI "POLA CHWAŁY"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie