KRS 0000369523
NIP5252492471
REGON14265665000000
NazwaDSPQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDSPQ
Data rejestracji 03 lis 2010 (14 lat temu) 03 lis 2010
Data usunięcia 31 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILCHOWICKA, 25, WARSZAWA, 02-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHITAI FRANKFURT
Wspólnik
2010-11-03
2012-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
SHLOMO ZVI KOFFERBERG
Wspólnik
2012-06-28
2012-08-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
PAPU DAVID NATANIA
Wspólnik
2012-08-24
2021-05-31
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
ITAI FRANKFURT
Prokurent
2011-11-29
2012-06-28
YUVAL KUPERMAN
Prokurent
2012-06-28
2012-08-24
PROKURA SAMOISTNA
PAPU DAVID NATANIA
Prokurent
2012-08-24
2012-10-23
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MAREK ZIĘBA
Prokurent
2012-10-23
2013-04-29
PROKURA SAMOISTNA
PAPU DAVID NATANIA
Prokurent
2013-04-29
2021-05-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
GAL KOFFERBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-28
2012-08-24
SHLOMO ZVI KOFFERBERG
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2012-08-24
ITAY FRANKFURT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-03
2011-11-29
ETAI LEVI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-03
2011-11-29
AHARON RAN ASSOULINE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2011-05-17
DVIR HAKEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-21
2012-06-28
PATRICE SARFATI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-24
2012-10-23
IGOR YAKUBENKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2013-04-29
HAKEL DVIR
PREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2021-05-31
EDEN AVITAL ALEXANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2011-11-29
2010-11-03
2011-03-21
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4/6, WARSZAWA, 00-333, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-21
2012-08-24
KOSZYKOWA, 60/62, WARSZAWA, 00-673, WARSZAWA, POLSKA
2012-08-24
2013-04-29
ELEKTORALNA, 12 A, WARSZAWA, 00-139, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie