KRS 0000369424
NIP9512326353
REGON14265112100000
NazwaAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKA
Data rejestracji 29 paź 2010 (14 lat temu) 29 paź 2010
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PLEBISCYTOWA, 10, GŁUBCZYCE, 48-100, GŁUBCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6491Z LEASING FINANSOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHARKADIUSZ MIROSŁAW DMOWSKI
Wspólnik
2010-10-29
2015-04-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MAJEWSKI
Wspólnik
2010-10-29
2015-04-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PUSZCZEWICZ
Wspólnik
2010-10-29
2015-04-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
BELIZENDE A.S. SPÓŁKA PRAWA CZESKIEGO
Wspólnik
2015-04-30
2016-05-31
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.950,00 ZŁOTYCH
SFINGA SERVIS S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA CZESKIEGO
Wspólnik
2016-05-31
2021-02-09
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MAJEWSKI
Prokurent
2015-04-30
2016-05-31
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ MIROSŁAW DMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2015-04-30
ANDRZEJ MAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2015-04-30
KRZYSZTOF PUSZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-29
2015-04-30
PETR KUĆERA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-30
2021-02-09
2010-10-29
2015-04-30
KS. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 2, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie