KRS 0000369319
NIP6272711178
REGON24176198500000
NazwaGLOBAL PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL PELLET
Data rejestracji 28 paź 2010 (14 lat temu) 28 paź 2010
Data usunięcia 29 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIOSENNA, 47, CZELADŹ, 41-253, CZELADŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHMICHELA D'ANNIBALE
Wspólnik
2010-10-28
2010-12-30
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN ALEKSANDER KONONOWICZ
Wspólnik
2010-12-30
2022-08-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN ALEKSANDER KONONOWICZ
Likwidator
2015-05-29
2022-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIALNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHELA D'ANNIBALE
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2010-12-30
MARCIN ALEKSANDER KONONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2015-05-29
2010-10-28
2015-05-29
GLOBAL PELLET SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-29
2022-08-05
GLOBAL PELLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2010-10-28
2010-12-30
KS. GAŁECZKI, 41, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie