KRS 0000369177
NIP5222964787
REGON14264683500000
Nazwa"AEGIS INFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAEGIS INFO
Data rejestracji 29 paź 2010 (14 lat temu) 29 paź 2010
Data usunięcia 24 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 158/164, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222964787
data rejestracji 06 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ JERZY WILSKI
Beneficjent
HANNA MAŁGORZATA WILSKA
Beneficjent
PAWEŁ JERZY WILSKI
reprezentant
PAWEŁ JERZY WILSKI
Likwidator
2020-09-10
2021-06-24
ANNA AGNIESZKA ERNST
Wspólnik
2010-10-29
2012-10-31
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250.00 PLN
RAFAŁ JAN DUCZMAL
Wspólnik
2010-10-29
2012-10-31
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750,00 PLN
MARCIN ADAM BANASIAK
Wspólnik
2012-10-31
2016-11-04
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-11-04
2021-06-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
00804668000000
PAWEŁ JERZY WILSKI
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z O.O.
HANNA MAŁGORZATA WILSKA
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ PRZYNAJMNIEJ Z TRZECH CZŁONKÓW PRAWO REPREZENTACJI MA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ JERZY WILSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-04
2020-09-10
ANNA AGNIESZKA ERNST
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2012-10-31
MARCIN ADAM BANASIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-31
2016-11-04
2010-10-29
2020-09-10
"AEGIS INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2010-10-29
2012-10-31
SECEMIŃSKA, 15, WARSZAWA, 01-485, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-31
2016-11-04
ENERGETYCZNA, 15, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie