KRS 0000369133
NIP8651222585
REGON00803880600000
NazwaECO-PLASTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO-PLASTIX
Data rejestracji 03 lis 2010 (14 lat temu) 03 lis 2010
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIMAREK KACZOR
Wspólnik
2010-11-03
2015-11-30
100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 6.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ SZCZEPAN JANOWSKI
Wspólnik
2015-11-30
2018-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ
ADAM MAREK KACZOR
Prokurent
2010-11-03
2015-11-30
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.09.2010 ROKU POWOŁANY ZOSTAŁ PEŁNOMOCNIK DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI. NA PODSTAWIE PAR.16 ZMIENIONEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z (1) JEDNEGO DO (3) TRZECH CZŁONKÓW, W TYM PREZESA ZARZĄDU. ZGODNIE Z PAR.17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK KACZOR
PREZES ZARZĄDU
2010-11-03
2015-11-30
ARKADIUSZ SZCZEPAN JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-30
2018-12-07
2010-11-03
2015-11-30
BUDOMAS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-03
2015-11-30
WOLNOŚCI, 4, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2015-11-30
2018-05-25
UL. TYNIECKA, 126C, KRAKÓW, 30-376, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie