KRS 0000368840
NIP7123229904
REGON06069038600000
NazwaCAFFEE ITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCAFFEE ITAL
Data rejestracji 22 paź 2010 (14 lat temu) 22 paź 2010
Data usunięcia 22 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3, SARNY, 08-504, UŁĘŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #55 HOTELE I RESTAURACJERYSZARD JAN LEŚNIEWSKI
Wspólnik
2010-10-22
2022-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
TERESA ROZALIA PROKOP
Wspólnik
2010-10-22
2011-01-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
CEZARY NORBERT KUNECKI
Wspólnik
2011-03-23
2022-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
RYSZARD JAN LEŚNIEWSKI
Prokurent
2010-10-22
2011-01-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT JAKÓBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-22
2011-01-28
RYSZARD JAN LEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-28
2015-04-22
CEZARY NORBERT KUNECKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2011-03-23
2021-12-22
2010-10-22
2011-01-28
WARSZAWSKA, 50, LUBLIN, 20-803, LUBLIN, POLSKA
2011-01-28
2011-02-02
ALEJA WARSZAWSKA, 51, LUBLIN, 20-803, LUBLIN, POLSKA
2011-02-02
2011-03-23
SARNY, 3, UŁĘŻ, 08-504, UŁĘŻ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie