KRS 0000368644
NIP5213583838
REGON14261231600000
NazwaPOLMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLMEX
Data rejestracji 22 paź 2010 (14 lat temu) 22 paź 2010
Data usunięcia 15 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SKŁADOWA, 3, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHANDRZEJ ZIĘTY
Beneficjent
ANDRZEJ ZIĘTY
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ ZIĘTY
Członek Organu Nadzoru
2010-10-22
2023-12-15
ZDZISŁAW MAĆCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-22
2022-02-01
JERZY ZIEMSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-22
2021-12-29
ANDRZEJ ZIĘTY
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ EDWARD ZIĘTY
PREZES ZARZĄDU
2010-10-22
2018-05-24
2010-10-22
2016-10-07
PUŁAWSKA, 53, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
Kms 2/23
2023-04-25
2023-05-17
5083 PLN
KRS 4150/22/998
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Monika Bajerska Kancelaria Komornicza nr I we Włocławku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie