KRS 0000367865
NIP7252034812
REGON10095608900000
Nazwa"PRIMAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIMAKS
Data rejestracji 13 paź 2010 (14 lat temu) 13 paź 2010
Data usunięcia 01 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUSERGII PRYIMAK
Wspólnik
2010-10-13
2012-09-27
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
VIACHASLAU SAVITSKI
Wspólnik
2012-09-27
2019-08-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SERGII PRYIMAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-13
2012-09-27
VIACHASLAU SAVITSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-27
2019-08-01
2010-10-13
2013-02-11
SIENKIEWICZA, 59, ŁÓDŹ, 90-009, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie