KRS 0000367428
NIP9452150694
REGON12136409100000
NazwaMEDIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMEDIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 paź 2010 (14 lat temu) 14 paź 2010
Data usunięcia 22 mar 2022 22 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MACKIEWICZA, 1, KRAKÓW, 31-214, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452150694
data rejestracji 26 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 mar 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWPIOTR JAN PĄTKO
reprezentant
WOJCIECH PIOTR WIECZOREK
Beneficjent
PIOTR PĄTKO
Wspólnik
2010-10-14
2022-03-22
KATARZYNA EWA WOŁOSZYN
Wspólnik
2010-10-14
2017-10-02
WOJCIECH PIOTR WIECZOREK
Wspólnik
2017-10-02
2022-03-22
WOJCIECH PIOTR WIECZOREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPRAWY SPÓŁKI PROWADZI KOMPLEMENTARIUSZ LUB KOMANDYTARIUSZ DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT NA ZEWNĄTRZ SPÓLKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LUB KOMANDYTARIUSZ DZIAŁAJĄCY JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. MEDIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PANA PIOTRA PĄTKO - PREZESA ZARZĄDU. REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-14
2022-03-22
12096900100000
2010-10-14
2013-10-31
KROWODERSKICH ZUCHÓW, 12, KRAKÓW, 31-272, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie