KRS 0000367388
NIP7781475516
REGON30156504800000
NazwaKOMERC-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMERC-BUD
Data rejestracji 08 paź 2010 (14 lat temu) 08 paź 2010
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGONOWA, 49, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781475516
data rejestracji 01 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sie 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWRYSZARD JÓZEF WRZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2010-10-08
2013-01-22
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
MICHAŁ JÓZEF WRZEŚNIEWSKI
Wspólnik
2013-01-22
2021-07-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD JÓZEF WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-08
2013-01-22
MICHAŁ JÓZEF WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2013-05-07
RYSZARD JÓZEF WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-07
2021-07-16
2010-10-08
2011-09-13
CICHA, 8, POZNAŃ, 61-710, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie