KRS 0000367306
NIP6762431517
REGON12135491600000
NazwaRURVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRURVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 paź 2010 (14 lat temu) 06 paź 2010
Data usunięcia 16 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 13, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKATARZYNA AGATA PAWŁOWSKA ZUB
Wspólnik
2010-10-06
2012-06-28
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA WIĘCEK
Wspólnik
2012-06-28
2015-05-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MAŁGORZATA JANINA KONIK
Wspólnik
2012-06-28
2015-05-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MACIEJ CYPRIAN GRZYBOWSKI
Wspólnik
2015-05-28
2015-11-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 OOO ZŁ
JAN PRZYBYSZ
Wspólnik
2015-11-23
2023-10-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
KATARZYNA WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2015-05-28
MAREK ŁUKASZ ZUB
PREZES ZARZĄDU
2010-10-06
2012-06-28
JAN PRZYBYSZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2023-10-16
MAŁGORZATA JANINA KONIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2015-05-28
MACIEJ CYPRIAN GRZYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2015-11-23
2010-10-06
2012-06-28
"ALTERAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-28
2013-11-06
KRAK VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-06
2012-06-28
ŚW.WAWRZYŃCA, 15, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
2012-06-28
2015-05-28
BERWIŃSKIEGO, 5A, KRAKÓW, 31-327, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie