KRS 0000367124
NIP8943009817
REGON02136593000000
NazwaGP- BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP- BUDOWNICTWO
Data rejestracji 01 paź 2010 (14 lat temu) 01 paź 2010
Data usunięcia 30 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁBRZYSKA, 17, WROCŁAW, 52-314, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHRUBEN SÉRGIO BARATA RODRIGUES
Wspólnik
2010-10-01
2011-07-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH ARTUR BOGDAŃSKI
Wspólnik
2010-10-01
2013-06-14
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EVELYNE SIGAM PINTER
Wspólnik
2010-10-01
2011-07-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ MIECZYSŁAW ROSIŃSKI
Wspólnik
2016-05-25
2017-06-30
497 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.700,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
PEDRO JORGE BENTO FARIA
Wspólnik
2010-10-01
2011-07-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MEGANATHAN CHINNARAJ
Wspólnik
2010-10-01
2011-07-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGNIESZKA FINGAS
Wspólnik
2013-06-14
2016-05-25
497 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.700,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
MAGDALENA KRYSTYNA BOGDAŃSKA
Prokurent
2011-07-01
2013-06-14
SAMOISTNA
AGNIESZKA FINGAS
Prokurent
2011-07-01
2013-06-14
SAMOISTNA
ANDRZEJ MIECZYSŁAW ROSIŃSKI
Likwidator
2017-02-09
2017-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
RUBEN SÉRGIO BARATA RODRIGUES
PREZES ZARZĄDU
2010-10-01
2011-07-01
WOJCIECH ARTUR BOGDAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2011-07-01
WOJCIECH ARTUR BOGDAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-01
2013-06-14
EVELYNE SIGAM PINTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2011-07-01
PEDRO JORGE BENTO FARIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2011-07-01
MEGANATHAN CHINNARAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2011-07-01
ANDRZEJ MIECZYSŁAW ROSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2017-02-09
AGNIESZKA FINGAS
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2016-05-25
2010-10-01
2011-07-01
RBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-01
2013-06-14
XDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-14
2016-05-25
XDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-25
2017-02-09
GP- BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-01
2013-06-14
PUCKA, 8, WROCŁAW, 54-312, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie