KRS 0000366849
NIP8133635931
REGON18061727000000
Nazwa2T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa2T
Data rejestracji 30 wrz 2010 (14 lat temu) 30 wrz 2010
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERWCOWA, 11, RZESZÓW, 35-303, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133635931
data rejestracji 03 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMARTYNA DOROTA CYPRYŚ
Beneficjent
MARTYNA DOROTA CYPRYŚ
reprezentant
TADEUSZ BOGUSŁAW WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2010-09-30
2013-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANATOLII ONOFRIICHUK
Wspólnik
2010-09-30
2021-04-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ŁUKASZ MARZEC
Wspólnik
2013-02-21
2015-03-20
25 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 1250 ZŁ
MARTYNA CYPRYŚ
Wspólnik
2013-02-21
2021-04-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TADEUSZ BOGUSŁAW WIŚNIEWSKI
Prokurent
2014-07-21
2019-09-26
PROKURA SAMOISTNA
MARTYNA DOROTA CYPRYŚ
Likwidator
2019-09-26
2021-04-15
MARTYNA DOROTA CYPRYŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD JEST NASTĘPUJĄCY: 1) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA ZACIĄGA I SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - TYLKO WSPÓŁDZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM 2. SPÓŁKA MOŻE UDZIELIĆ PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ, W TYM RÓWNIEŻ DO WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TADEUSZ BOGUSŁAW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2013-10-18
ŁUKASZ MARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-21
2015-03-20
MARTYNA DOROTA CYPRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-20
2019-09-26
2010-09-30
2019-09-26
2T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie