KRS 0000366470
NIP5751872973
REGON24174452100000
NazwaVITROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVITROS
Data rejestracji 04 paź 2010 (14 lat temu) 04 paź 2010
Data usunięcia 20 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 2, KOSZĘCIN, 42-286, KOSZĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2223 INTROLIGATORSTWOPIOTR ŁOMOTOWSKI
Prokurent
2010-10-04
2018-09-20
SAMOISTNA
DARIUSZ NEWECKI
Wspólnik
2010-10-04
2015-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR TRENCZEK
Wspólnik
2010-10-04
2015-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JULIA SZYC
Wspólnik
2015-04-16
2018-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM ORAZ NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ NEWECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-04
2018-09-20
PIOTR TRENCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-04
2018-09-20
2010-10-04
2018-09-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-04
2018-09-20
VITROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-04
2018-09-20
LEŚNA, 2, KOSZĘCIN, 42-286, KOSZĘCIN, POLSKA
2010-10-04
2018-09-20
2223 - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie