KRS 0000366364
NIP5252489859
REGON14259320500000
NazwaHBK 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHBK 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 wrz 2010 (14 lat temu) 24 wrz 2010
Data usunięcia 18 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SPOKOJNA, 5, WARSZAWA, 01-044, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDIREKT INVEST POLEN 2. IMMOBILIEN PORTFOLIO FONDS GMBH & CO. KG
Wspólnik
2010-09-24
2012-06-29
Wspólnik
2010-09-24
2012-06-29
14238074500000
Wspólnik
2012-06-29
2017-04-19
14516570500000
DIREKT INVEST POLEN 5. IMMOBILIEN PORTFOLIO FONDS GMBH & CO. KG
Wspólnik
2012-06-29
2017-07-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKA HBK 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: STEFAN MARCUS HAUPT - CZŁONEK ZARZĄDU, BARTOSZ MACIEJ BABIAK - CZŁONEK ZARZĄDU, PIOTR MICHAŁ KOSMĘDA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2010-09-24
2012-06-29
14238074500000
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-29
2017-04-19
14516570500000
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-19
2017-07-18
36590581800000
2010-09-24
2012-09-06
3. DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. FUND 8. PROJECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-09-06
2017-04-19
16. DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. FUND 8. PROJECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-09-24
2011-07-26
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-26
2017-04-19
J. KOSSAKA, 11, WARSZAWA, 01-576, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie