KRS 0000366219
NIP8522577429
REGON32087550600000
NazwaADVIQO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADVIQO POLSKA
Data rejestracji 27 wrz 2010 (14 lat temu) 27 wrz 2010
Data usunięcia 17 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 63, SZCZECIN, 70-251, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIADVIQO GMBH
Wspólnik
2010-09-27
2018-10-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
STEFFEN EWALD
Prokurent
2010-09-27
2014-07-17
PROKURA SAMOISTNA
TOM TEWS
Prokurent
2016-07-07
2018-05-21
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN STANISŁAW KOWALIK
Likwidator
2018-05-21
2018-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ERNST-SYLVIUS MALTE BARDT
PREZES ZARZĄDU
2010-09-27
2011-05-04
MICHAEL FRANZ KNAPSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-27
2013-06-06
ULRICH WALTER KOHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-27
2012-09-25
TIM SCHIFFERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-27
2011-05-04
TIM SCHIFFERS
PREZES ZARZĄDU
2011-05-04
2013-02-14
DARIUS GEIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-25
2013-02-14
DARIUS GEIGER
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2014-10-24
CHRISTOPH HAAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2014-02-10
MIRO MORCZINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2014-10-24
MARCIN STANISŁAW KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-20
2018-05-21
2010-09-27
2012-05-31
QUESTICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-31
2018-05-21
ADVIQO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-27
2012-05-31
KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 27, SZCZECIN, 70-354, SZCZECIN, POLSKA
2012-05-31
2016-01-20
KS. BOGUSŁAWA X, 1, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
2016-01-20
2018-01-17
UL. ZBOŻOWA, 4A, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie