KRS 0000366068
NIP5832766353
REGON19263994800000
NazwaSPECIOPOST BRYGIDA KRUCZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSPECIOPOST BRYGIDA KRUCZEK
Data rejestracji 07 paź 2010 (14 lat temu) 07 paź 2010
Data usunięcia 14 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PÓLNICY, 18, GDAŃSK, 80-177, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5832766353
data rejestracji 01 kwi 2006
status Czynny
52124054391111001080239311
PEKAO VII Oddział w Gdańsku
ul. Piecewska 31 80-288 Gdańsk POLSKA
69124054391111000053742810
PEKAO VII Oddział w Gdańsku
ul. Piecewska 31 80-288 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEBRYGIDA MARIA KRUCZEK
Beneficjent
TAMARA KINGA KRUCZEK
Beneficjent
BRYGIDA MARIA KRUCZEK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
BRYGIDA MARIA KRUCZEK
Wspólnik
2010-10-07
2022-10-14
ŁUKASZ MATEUSZ KRUCZEK
Wspólnik
2010-10-07
2021-01-13
TAMARA KINGA KRUCZEK
Wspólnik
2020-12-17
2022-10-14
BRYGIDA MARIA KRUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TAMARA KINGA KRUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONA WSPÓLNIK BRYGIDA KRUCZEK
BRYGIDA MARIA KRUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-07
2022-10-14
ŁUKASZ MATEUSZ KRUCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-07
2020-12-17
2010-10-07
2020-12-17
SPECIOPOST BRYGIDA KRUCZEK I ŁUKASZ KRUCZEK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie