KRS 0000365752
NIP7123222718
REGON06065902800000
NazwaPETROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPETROSPECT
Data rejestracji 20 wrz 2010 (14 lat temu) 20 wrz 2010
Data usunięcia 11 mar 2019 11 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 77, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWspólnik
2010-09-20
2011-02-22
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80000,00 ZŁ
01567890500000
NATALIA IWONA PLISZCZYŃSKA
Wspólnik
2011-02-22
2011-05-18
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SYLWIA URSZULA TROJANOWSKA
Wspólnik
2011-05-18
2012-04-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ NADOLNY
Wspólnik
2012-04-19
2013-02-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000 ZŁOTYCH
MANFIELD INDUSTRIES LLC
Wspólnik
2013-02-12
2019-03-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
PAWEŁ KLIMKA
Prokurent
2011-02-22
2019-03-11
PROKURA SAMODZIELNA
OTARI KOCHISHVILI
Prokurent
2011-03-22
2012-04-19
PROKURA SAMODZIELNA
TOMASZ NADOLNY
Prokurent
2013-08-26
2019-03-11
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ KAROL WŁOSEK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-16
2012-04-19
TOMASZ NADOLNY
PREZES ZARZĄDU
2012-04-19
2013-08-26
ARTUR PIOTR LUBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-20
2011-02-22
NATALIA IWONA PLISZCZYŃSKA
PRZEZES ZARZĄDU
2011-02-22
2011-05-18
SZYMON WOJTAS
PREZES ZARZĄDU
2011-05-18
2011-09-16
MARCIN PIOTR PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2013-12-19
KAROL DOMINIK RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-19
2019-03-11
2010-09-20
2011-02-22
MACKIEWICZA, 25, LUBLIN, 20-865, LUBLIN, POLSKA
2011-02-22
2011-11-10
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-10
2013-02-12
SREBRNA, 16, WARSZAWA, 00-810, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie