KRS 0000365148
NIP8513130166
REGON32089681000000
NazwaBIZNES PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIZNES PARK
Data rejestracji 13 wrz 2010 (14 lat temu) 13 wrz 2010
Data usunięcia 12 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 11B, SZCZECIN, 70-370, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2010-09-13
2023-06-12
102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ
32022645200000
BARTOSZ STANISŁAW BOBIK
Wspólnik
2010-09-13
2023-06-12
102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ STANISŁAW BOBIK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2023-06-12
PIOTR BOBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2015-06-15
2010-09-13
2015-06-15
KSIĘŻYCOWA, 17, SZCZECIN, 71-792, SZCZECIN, POLSKA
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
4732.94 PLN
SM 3/5073/14
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
34181.57 PLN
SM 5/2303/15
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
14170.64 PLN
SM 5/2305/15
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
450.06 PLN
SM 5/3771/15
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
1632.96 PLN
SM 5/2306/15
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
25440.99 PLN
SM 5/2304/15
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216-SEE-1.711.603.2022.1.EJ
2022-09-30
2022-10-04
1202.74 PLN
SM 3/5072/14
DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie