KRS 0000364983
NIP9512323165
REGON14259299600000
NazwaNADBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNADBUD
Data rejestracji 13 wrz 2010 (14 lat temu) 13 wrz 2010
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NA UBOCZU, 20, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512323165
data rejestracji 25 paź 2010
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHMICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
Beneficjent
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
Beneficjent
MICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
reprezentant
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
reprezentant
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
Wspólnik
2010-09-13
2010-11-08
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
Wspólnik
2010-09-13
2022-06-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
JOANNA KATARZYNA FILUS
Wspólnik
2010-11-08
2020-10-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
Wspólnik
2020-10-07
2022-06-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
MICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
Likwidator
2020-12-01
2022-06-02
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
Likwidator
2020-12-01
2022-06-02
MICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ANDRZEJ GRZEGORZ SOBULA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2020-12-01
MICHAŁ GRZEGORZ SOBULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2020-12-01
2010-09-13
2020-12-01
"NADBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-13
2012-01-31
CYNAMONOWA, 1, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie