KRS 0000364943
NIP5521701860
REGON12133938300000
NazwaMARKET VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMARKET VENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 wrz 2010 (14 lat temu) 10 wrz 2010
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 624, BUDZÓW, 34-211, BUDZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5521701860
data rejestracji 16 wrz 2010
status Czynny
27812800050035749420000010
BS8128 Centrala
ul. Piłsudskiego 5 34-200 suski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIJACEK GŁOWACZ
Beneficjent
AGATA GŁOWACZ
Beneficjent
JACEK GŁOWACZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
AGATA GŁOWACZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
RENATA BARBARA GŁOWACZ
Wspólnik
2010-09-10
2014-04-25
JACEK GŁOWACZ
Wspólnik
2010-09-10
2022-10-04
AGATA GŁOWACZ
Wspólnik
2010-09-10
2022-10-04
KAROL GŁOWACZ
Wspólnik
2021-07-06
2022-04-26
Wspólnik
2022-04-26
2022-10-04
12070809700000
JACEK GŁOWACZ
Prokurent
2010-09-10
2021-07-06
PROKURA SAMOISTNA
AGATA GŁOWACZ
Prokurent
2010-09-10
2017-07-07
PROKURA SAMOISTNA
AGATA GŁOWACZ
Prokurent
2018-12-13
2021-07-06
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
JACEK GŁOWACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
AGATA GŁOWACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-25
2022-10-04
12307198000000
AGATA GŁOWACZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-06
2022-10-04
JACEK GŁOWACZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-06
2022-10-04
RENATA BARBARA GŁOWACZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-09-10
2014-04-25
2010-09-10
2014-04-25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE RENATA GŁOWACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie