KRS 0000364867
NIP6772347824
REGON12133422700000
Nazwa"TTCP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTTCP
Data rejestracji 09 wrz 2010 (14 lat temu) 09 wrz 2010
Data usunięcia 13 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIEWNA, 34A, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772347824
data rejestracji 09 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 maj 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPIOTR SEBASTIAN ŚLUSAREK
Beneficjent
DAWID KOZYRA
zgłaszający - członek zarządu
DAWID KOZYRA
Beneficjent
MICHAŁ WIKTOR DASZKIEWICZ
Beneficjent
DAWID STANISŁAW KOZYRA
Wspólnik
2010-09-09
2014-09-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW HREHOROWICZ
Wspólnik
2010-09-09
2014-09-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-09-25
2020-08-13
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ
12052666300000
PIOTR SEBASTIAN ŚLUSAREK
Beneficjent
POSIADANIE 26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENTROCLIMA SP. Z O.O. (BĘDĄCEJ ZARÓWNO KOMANDYTARIUSZEM JAK I JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KOMPLEMENTARIUSZA)
DAWID KOZYRA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
MICHAŁ WIKTOR DASZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
DAWID STANISŁAW KOZYRA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-09
2020-08-13
2010-09-09
2013-12-05
OBOŹNA, 29b, KRAKÓW, 31-010, KRAKÓW, POLSKA
2013-12-05
2016-07-15
OBOŹNA, 29b, KRAKÓW, 30-010, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie