KRS 0000364501
NIP7773180203
REGON30153697000000
Nazwa"ZEBRA P.W.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZEBRA P.W.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 wrz 2010 (14 lat temu) 03 wrz 2010
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres LIPOWA, 25, ZŁOTKOWO, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7773180203
data rejestracji 23 wrz 2010
status Czynny
93109013460000000147492559
SANPL 2 Oddział w Poznaniu
ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA
16150010541210500910210000
SANPL 33 Oddział w Poznaniu
ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
24150010541210500910050000
SANPL 33 Oddział w Poznaniu
ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
45109025900000000121845543
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
62109025900000000123455340
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
66150010541210500910180000
SANPL 33 Oddział w Poznaniu
ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHDARIUSZ ANDRZEJ BOBIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ ARMAND BOBIŃSKI
Beneficjent
MIŁOSZ ADAM BOBIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ BOBIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ANDRZEJ BOBIŃSKI
Wspólnik
2010-09-03
2023-01-05
REINHARD KARL AUGUST LEHRKE
Wspólnik
2010-09-03
2022-12-14
Wspólnik
2010-09-03
2023-01-05
30147012900000
DARIUSZ ANDRZEJ BOBIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ ARMAND BOBIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIŁOSZ ADAM BOBIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - "ZEBRA P.W.P." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU - DARIUSZ ANDRZEJ BOBIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-09-03
2023-01-05
30147012900000
2010-09-03
2023-01-05
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-09-03
2023-01-05
"ZEBRA P.W.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-09-03
2023-01-05
LIPOWA, 25, ZŁOTKOWO, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2022-08-01
2023-01-05
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2010-09-03
2023-01-05
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2010-09-03
2023-01-05
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2010-09-03
2023-01-05
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2010-09-03
2023-01-05
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2010-09-03
2023-01-05
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2010-09-03
2023-01-05
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-09-03
2023-01-05
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2010-09-03
2023-01-05
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-09-03
2023-01-05
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie