KRS 0000364478
NIP7773181556
REGON30146936200000
NazwaIVI COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIVI COMMERCE
Data rejestracji 10 wrz 2010 (14 lat temu) 10 wrz 2010
Data usunięcia 23 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIECHOCIŃSKA, 57, POZNAŃ, 60-473, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773181556
data rejestracji 21 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHDAGMARA NICKEL
Beneficjent
MARIAN NICKEL
Beneficjent
MACIEJ SOBKOWIAK
reprezentant
Wspólnik
2015-08-19
2016-02-04
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ
30257574100000
Wspólnik
2016-02-04
2022-06-23
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ
63439808400000
Wspólnik
2010-09-10
2015-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
63418875400000
Wspólnik
2011-09-19
2015-01-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN
30151797700000
DAGMARA NICKEL
Prokurent
2010-09-10
2018-11-22
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ SOBKOWIAK
Likwidator
2018-11-22
2022-06-23
DAGMARA NICKEL
Beneficjent
POSIADANIE 75,18% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. (KRS 0000006973), POSIADAJĄCEJ 67,38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YOUNICK TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. (KRS 0000139401), POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MARIAN NICKEL
Beneficjent
POSIADANIE 99,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA NICKEL SP. Z O.O. (KRS 0000365551), POSIADAJĄCEJ 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PTB NICKEL SP. Z O.O. (KRS 0000177257), KTÓRA POSIADA 4,44% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. (KRS 0000006973) POSIADAJĄCEJ 67,38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK WALISZKA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-10
2015-08-19
AGNIESZKA BOGNA DREWS
PREZES ZARZĄDU
2015-08-19
2018-04-20
MACIEJ SOBKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2018-11-22
2010-09-10
2015-09-25
NICKEL COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-25
2018-11-22
IVI COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-10
2015-09-25
KRZEMOWA, 1, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2015-09-25
2018-04-20
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 77A, POZNAŃ, 60-529, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie