KRS 0000363772
NIP7781474787
REGON30154848100000
NazwaADB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADB INVEST
Data rejestracji 15 wrz 2010 (14 lat temu) 15 wrz 2010
Data usunięcia 14 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. POLAN, 33, POZNAŃ, 61-253, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWURSZULA DOROŻALSKA
Beneficjent
URSZULA DOROŻALSKA
reprezentant
KATARZYNA ERT EBERT
Wspólnik
2010-09-15
2011-07-07
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2300,00 ZŁ
MIKOŁAJ LOMPA
Wspólnik
2010-09-15
2011-07-07
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ
WITOLD ZALEWSKI
Wspólnik
2010-09-15
2011-07-07
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900,00 ZŁ
URSZULA DOROŻALSKA
Wspólnik
2011-07-07
2023-04-14
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.650,00 ZŁ
GRZEGORZ DOROŻALSKI
Wspólnik
2011-07-07
2023-04-14
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
AGATA DOROŻALSKA
Wspólnik
2011-07-07
2023-04-14
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ
URSZULA DOROŻALSKA
Prokurent
2010-09-15
2011-07-07
SAMOISTNA
URSZULA DOROŻALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR ERT EBERT
PREZES ZARZĄDU
2010-09-15
2011-07-07
MIKOŁAJ LOMPA
WICEPREZES
2010-09-15
2011-07-07
AGATA DOROŻALSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2014-11-21
URSZULA DOROŻALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2014-11-21
URSZULA DOROŻALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-16
2023-04-14
2010-09-15
2011-11-24
TACONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-15
2011-07-07
GWARNA, 8, POZNAŃ, 61-703, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie