KRS 0000363678
REGON26041379800000
Nazwa"PEWIRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPEWIRE
Data rejestracji 31 sie 2010 (14 lat temu) 31 sie 2010
Data usunięcia 04 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, KOPCIE, 26-120, BLIŻYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#192 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #234 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #239 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2441 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442 PRODUKCJA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #2442A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2444 PRODUKCJA MIEDZI #2445 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #2452 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2453 PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH. #2454 ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #381 ZBIERANIE ODPADÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #383 ODZYSK SUROWCÓW #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAADAM BOGUSŁAW PEREK
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 400,00 ZŁ
GRZEGORZ RĘBOSZ
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
JAROSŁAW WIĄCKIEWICZ
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MARCIN JAN RĘBOSZ
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MICHAŁ RĘBOSZ
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARIUSZ ADAM PEREK
Wspólnik
2010-08-31
2022-08-04
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 400,00 ZŁ
JAROSŁAW WIĄCKIEWICZ
Likwidator
2021-02-11
2022-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ ADAM PEREK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-31
2021-02-11
JAROSŁAW WIĄCKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-31
2021-02-11
2010-08-31
2021-02-11
"PEWIRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie