KRS 0000363562
NIP9512308390
REGON14232377800000
NazwaBIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOLIFE
Data rejestracji 30 sie 2010 (14 lat temu) 30 sie 2010
Data usunięcia 29 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INDIRY GANDHI, 11, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMONIKA KATARZYNA WIERZBICKA
Wspólnik
2010-08-30
2015-04-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
TATIANA OSIEWICZ
Wspólnik
2010-08-30
2015-04-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
EMIL ALEKSANDER OSIEWICZ
Wspólnik
2010-08-30
2015-04-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
TATIANA OSIEWICZ
Likwidator
2012-03-27
2015-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MONIKA KATARZYNA WIERZBICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-30
2012-03-27
TATIANA OSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-08-30
2012-03-27
2010-08-30
2012-03-27
BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie