KRS 0000363547
NIP5272635844
REGON14256715900000
NazwaDIXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIXON
Data rejestracji 25 sie 2010 (14 lat temu) 25 sie 2010
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272635844
data rejestracji 04 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOMAREK JAN PRZYBYŁ
Beneficjent
MAREK JAN PRZYBYŁ
reprezentant
MIŁOSZ KRZYSZTOF KŁECZEK
Wspólnik
2010-08-25
2015-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MAREK JAN PRZYBYŁ
Wspólnik
2015-07-03
2024-04-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MAREK JAN PRZYBYŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY CZYNNOŚCIACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. PRZEZ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA DO KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) LECZ NIE WYŻSZEJ NIŻ 1/5 (JEDNA PIĄTA) CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MAREK JAN PRZYBYŁ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-03
2024-04-08
MIŁOSZ KRZYSZTOF KŁECZEK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2015-07-03
2010-08-25
2013-11-28
ŻYTNIA, 18 A, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-28
2016-10-11
WOLIŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie