KRS 0000363482
NIP9471972380
REGON10094615100000
NazwaSŁODKA FABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSŁODKA FABRYKA
Data rejestracji 23 sie 2010 (14 lat temu) 23 sie 2010
Data usunięcia 30 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7, GORZAŁÓW, 98-235, BŁASZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 76500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWspólnik
2010-08-23
2015-05-14
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
10002112800000
KRZYSZTOF WIECZOREK
Wspólnik
2010-08-23
2020-11-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ SIWIAK
Wspólnik
2011-04-29
2020-11-30
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ SIWIAK
Likwidator
2019-09-30
2020-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE O ILE CZYNNOŚCI OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ DO WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH . W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PONAD 30.000,00 ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-23
2011-10-18
PIOTR TOMASZ SIWIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2019-09-30
2010-08-23
2011-10-18
COSSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-18
2019-09-30
SŁODKA FABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-23
2011-10-18
TRAKTOROWA, 59, M. ŁÓDŹ, 91-111, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-10-18
2015-05-14
PABIANICKA, 184/186, M. ŁÓDŹ, 93-402, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie