KRS 0000363245
NIP8792635183
REGON34079723900000
NazwaH-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaH-A
Data rejestracji 19 sie 2010 (14 lat temu) 19 sie 2010
Data usunięcia 15 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 8, CHEŁMŻA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792635183
data rejestracji 01 lis 2015
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 01 sty 2021
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHANDRZEJ BIRECKI
Kurator
2019-07-16
2024-04-15
ROMUALD JÓZEF WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2010-08-19
2015-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
ANNA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2010-08-19
2015-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
ALEKSANDRA MAGDALENA MUŻA
Wspólnik
2015-11-27
2019-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
HANNA ROMANOWSKA BIRECKA
Wspólnik
2015-11-27
2019-02-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRZEJ BIRECKI
Wspólnik
2019-02-26
2024-04-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
BARTOSZ PRZEMYSŁAW BIRECKI
Wspólnik
2019-09-17
2021-07-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMUALD JÓZEF WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-19
2015-11-27
HANNA ROMANOWSKA BIRECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2019-09-17
ALEKSANDRA MAGDALENA MUŻA
ZASTĘPCA PREZESA
2017-04-21
2017-10-09
2010-08-19
2015-11-27
"BUDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-19
2015-11-27
22, SŁAWKOWO, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
2015-11-27
2019-02-26
UL. KS. PIOTRA SKARGI, 10, CHEŁMŻA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
0417-SEE.7114.7.1406.2023.1
2023-06-12
2023-08-02
2855.6 PLN
FK.3161.1.000001.2023
Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie