KRS 0000363179
NIP8513128169
REGON32088938800000
NazwaJ-C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ-C SERVICES
Data rejestracji 24 sie 2010 (14 lat temu) 24 sie 2010
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PANIEŃSKA, 17, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513128169
data rejestracji 29 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHMARCIN JAN WOLSKI
Beneficjent
MARCIN JAN WOLSKI
reprezentant
MARCIN JAN WOLSKI
Wspólnik
2010-08-24
2024-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
RAFAŁ SZMIDT
Wspólnik
2010-08-24
2014-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 15.000,00 ZŁ
MARCIN JAN WOLSKI
Likwidator
2023-06-09
2024-01-23
MARCIN JAN WOLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZA SPÓŁKĘ, DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DO DOKKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN JAN WOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2023-06-09
RAFAŁ SZMIDT
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2014-09-17
2010-08-24
2023-06-09
J-C SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie