KRS 0000363173
NIP7792375971
REGON30145506400000
NazwaPERSONAL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPERSONAL FINANCE
Data rejestracji 18 sie 2010 (14 lat temu) 18 sie 2010
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 139, WROCŁAW, 50-440, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIWOJCIECH STANISŁAW HUCHRAK
Wspólnik
2010-08-18
2012-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR PANEK
Wspólnik
2010-08-18
2019-11-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH STANISŁAW HUCHRAK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2012-10-05
SŁAWOMIR PANEK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2019-11-14
2010-08-18
2012-08-08
MIŚNIEŃSKA, 34, POZNAŃ, 60-171, POZNAŃ, POLSKA
2012-08-08
2013-04-12
SOKOLNICZA, 5, WROCŁAW, 53-676, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie