KRS 0000363165
NIP6342758861
REGON24169395300000
Nazwa"INTERIM" STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"INTERIM" STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 23 sie 2010 (14 lat temu) 23 sie 2010
Data usunięcia 10 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MŁYŃSKA, 3, KATOWICE, 40-089, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342758861
data rejestracji 01 paź 2010
status Czynny
69116022020000000563979290
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ ANDRZEJ STECEK
zgłaszający - członek zarządu
DOROTA EWA ZIELIŃSKA
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ RACZAK
Wspólnik
2010-08-23
2022-12-22
MAGDALENA KATARZYNA JAWORSKA
Wspólnik
2010-08-23
2022-12-22
DOROTA EWA ZIELIŃSKA
Beneficjent
AKCJONARIUSZ POSIADAJĄCY 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ WISEJOB SPÓŁKA AKCYJNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ INTERIM SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
MARCIN ANDRZEJ RACZAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-23
2022-12-22
MAGDALENA KATARZYNA JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-23
2022-12-22
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-22
2023-10-10
38941542600000
2010-08-23
2022-12-22
INTERIM M.JAWORSKA & M.RACZAK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie