KRS 0000363107
NIP7822501571
REGON30144476400000
NazwaCLINSTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCLINSTART
Data rejestracji 27 sie 2010 (14 lat temu) 27 sie 2010
Data usunięcia 25 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZYGŁA, 2, RAKOWNIA, 62-095, MUROWANA GOŚLINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARZANNA TOMICKA GALBAS
Wspólnik
2010-08-27
2022-02-25
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
IWONA MARIA BIELERZEWSKA HAUSKA
Wspólnik
2010-08-27
2014-01-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ.
MATEUSZ KAJETAN ECKARDT
Wspólnik
2014-01-31
2022-02-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARZANNA TOMICKA GALBAS
Likwidator
2019-02-13
2022-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IWONA MARIA BIELERZEWSKA HAUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-27
2014-01-31
MARZANNA TOMICKA GALBAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-27
2014-01-31
MARZANNA TOMICKA GALBAS
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2019-02-13
2010-08-27
2019-02-13
CLINSTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-27
2014-01-31
ŻBIKOWA, 44, POZNAŃ, 61-065, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie