KRS 0000362672
NIP7732444757
REGON10085100200000
Nazwa"LUKREX" Ł.RZĘCZYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"LUKREX" Ł.RZĘCZYKOWSKI
Data rejestracji 10 sie 2010 (14 lat temu) 10 sie 2010
Data usunięcia 08 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO, 2, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7732444757
data rejestracji 23 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJŁUKASZ KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI
reprezentant
ŁUKASZ KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JANUSZ RZĘCZYKOWSKI
Wspólnik
2010-08-10
2011-02-07
ŁUKASZ KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI
Wspólnik
2010-08-10
2020-09-08
JACEK ADAM JAWORSKI
Wspólnik
2010-08-10
2010-11-08
HALINA RZĘCZYKOWSKA
Wspólnik
2011-02-07
2014-05-29
ARKADIUSZ MAREK MILCZAREK
Wspólnik
2014-05-29
2018-04-11
ALEKSANDRA EWA RZĘCZYKOWSKA
Wspólnik
2018-04-11
2020-09-08
ŁUKASZ KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA ŁUKASZ RZĘCZYKOWSKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST ŁUKASZ RZĘCZYKOWSKI SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK ALEKSANDRA RZĘCZYKOWSKA NIE MA PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA ŁUKASZ RZECZYKOWSKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST ŁUKASZ RZĘCZYKOWSKI SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK HALINA RZĘCZYKOWSKA NIE MA PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI
KRZYSZTOF JANUSZ RZĘCZYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-10
2011-02-07
ŁUKASZ KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-10
2020-09-08
JACEK ADAM JAWORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-10
2010-11-08
2010-08-10
2011-02-07
"LUKREX" KRZYSZTOF RZĘCZYKOWSKI, ŁUKASZ RZĘCZYKOWSKI, JACEK JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA
2010-08-10
2015-06-26
KS. J. SKORUPKI, 9/11, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie