KRS 0000362667
NIP9452148013
REGON12131894900000
NazwaW&B TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaW&B TECHNOLOGY
Data rejestracji 17 sie 2010 (14 lat temu) 17 sie 2010
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA MIARKI, 36, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJOANNA BARBARA MAŁECKA
Wspólnik
2010-08-17
2011-11-02
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
AGNIESZKA GRABEK
Wspólnik
2010-08-17
2011-11-02
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
TOMASZ KRYSTIAN BOŁDYS
Wspólnik
2010-08-17
2011-11-02
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
ADRIAN GOLONKA
Wspólnik
2010-08-17
2011-11-02
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
MAREK ANDRZEJ DZIECHCIARZ
Wspólnik
2011-11-02
2014-03-20
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 000 ZŁ
MARIA GRAŻYNA DZIECHCIARZ
Wspólnik
2011-11-02
2014-03-20
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000 ZŁ
BEATA AGNIESZKA STAWIARZ
Wspólnik
2014-03-20
2015-03-26
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
TOMASZ STAWIARZ
Wspólnik
2014-03-20
2015-03-26
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
PATRYK TORBA
Wspólnik
2016-01-25
2018-01-23
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 000,00 ZŁ
GRZEGORZ WOJCIECH MARCZUK
Wspólnik
2016-01-25
2018-01-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JOANNA BARBARA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-17
2014-03-20
AGNIESZKA GRABEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-17
2011-11-02
ADRIAN GOLONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-17
2011-11-02
TOMASZ KRYSTIAN BOŁDYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-17
2011-11-02
MAREK ANDRZEJ DZIECHCIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-02
2014-03-20
MARIA GRAŻYNA DZIECHCIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-02
2014-03-20
BEATA AGNIESZKA STAWIARZ
PREZES ZARZĄDU
2014-03-20
2015-03-26
BEATA AGNIESZKA STAWIARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-26
2016-01-25
TOMASZ STAWIARZ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-26
2016-01-25
GRZEGORZ WOJCIECH MARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-25
2018-01-23
2010-08-17
2011-11-02
ENERGY COMPANY FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-02
2014-03-20
SO!GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-20
2015-03-26
SALE4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-26
2016-01-25
WHITE & BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-17
2013-08-29
LUDWIKA SOLSKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-215, KRAKÓW, POLSKA
2013-08-29
2014-03-20
GRUNWALDZKA, 15, KRAKÓW, 31-524, KRAKÓW, POLSKA
2014-03-20
2018-01-23
RACŁAWICKA, 54, KRAKÓW, 30-017, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie