KRS 0000362472
NazwaTECH EDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECH EDGE
Data rejestracji 11 sie 2010 (14 lat temu) 11 sie 2010
Data usunięcia 26 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHODKIEWICZA, 7, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR MĄCZYŃSKI
Likwidator
2011-06-14
2012-04-26
RAFAŁ LENCZEWSKI
Likwidator
2011-06-14
2012-04-26
MACIEJ BRZEZIŃSKI
Likwidator
2011-06-14
2012-04-26
RAFAŁ LENCZEWSKI
Wspólnik
2010-08-11
2012-04-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
MACIEJ BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2010-08-11
2012-04-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
PIOTR MĄCZYŃSKI
Wspólnik
2010-08-11
2012-04-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĄDŹ PROKURENT.
MACIEJ BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2011-06-14
PIOTR MĄCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2011-06-14
RAFAŁ LENCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-11
2011-06-14
2010-08-11
2011-06-14
TECH EDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie