KRS 0000361725
NIP8992698366
REGON02130861200000
Nazwa"TURTIS BALCER SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Krótka nazwaTURTIS BALCER
Data rejestracji 27 lip 2010 (14 lat temu) 27 lip 2010
Data usunięcia 10 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. WIŚNIOWA, 71A, WROCŁAW, 53-126, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8992698366
data rejestracji 24 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEBOŻENA PIETRZAK-BALCER
Beneficjent
ANDRZEJ BALCER
reprezentant
ANDRZEJ BALCER
Wspólnik
2010-07-27
2014-03-27
KRZYSZTOF GAŁAŃDZIUK
Wspólnik
2010-07-27
2012-09-21
BOŻENA PIETRZAK BALCER
Wspólnik
2010-07-27
2021-06-10
KRZYSZTOF OGONOWSKI
Wspólnik
2012-09-21
2014-03-27
ANDRZEJ BALCER
Wspólnik
2014-03-27
2021-06-10
BOŻENA PIETRZAK BALCER
Prokurent
2014-03-27
2021-06-10
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA PIETRZAK-BALCER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
KRZYSZTOF GAŁAŃDZIUK
Członek Organu Reprezentacji
2010-07-27
2012-09-21
KRZYSZTOF OGONOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-09-21
2014-03-27
ANDRZEJ BALCER
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-27
2021-06-10
2010-07-27
2012-09-21
"TURTIS GAŁAŃDZIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
2012-09-21
2014-03-27
"TURTIS OGONOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
2010-07-27
2012-12-18
KRAKOWSKA, 19-23, WROCŁAW, 50-424, WROCŁAW, POLSKA
2012-12-18
2014-04-08
OPOLSKA, 11-19, WROCŁAW, 52-010, WROCŁAW, POLSKA
2014-04-08
2014-04-08
KASZTANOWA, 18-20, WROCŁAW, 53-125, WROCŁAW, POLSKA
2014-04-08
2015-08-19
AL. KASZTANOWA, 18-20, WROCŁAW, 53-125, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie