KRS 0000361335
NIP7773174119
REGON30149978800000
NazwaINSTALACJE BANASZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTALACJE BANASZAK
Data rejestracji 28 lip 2010 (14 lat temu) 28 lip 2010
Data usunięcia 29 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII WEDMANOWEJ, 7, ŁÓDŹ, 93-228, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 265500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773174119
data rejestracji 30 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHIWONA JOANNA BANASZAK-OSTROWSKA
Beneficjent
PAWEŁ OSTROWSKI
reprezentant
PAWEŁ OSTROWSKI
Wspólnik
2010-07-28
2021-09-15
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
IWONA JOANNA BANASZAK OSTROWSKA
Wspólnik
2010-07-28
2021-09-15
441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.500,00 ZŁ
IURII MELNYK
Wspólnik
2021-09-15
2023-11-29
484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.000,00 ZŁ
VOLODYMYR POLTORATSKYI
Wspólnik
2021-09-15
2023-11-29
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁ
IWONA JOANNA BANASZAK-OSTROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IURII MELNYK
PREZES ZARZĄDU
2021-09-15
2023-11-29
PAWEŁ OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2021-09-15
IWONA JOANNA BANASZAK OSTROWSKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2013-04-02
2010-07-28
2015-02-02
KOŚCIUSZKI, 15 A, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie