KRS 0000360953
NIP5272633785
REGON14249299300000
Nazwa"KMWK PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKMWK PARTNERS
Data rejestracji 16 lip 2010 (14 lat temu) 16 lip 2010
Data usunięcia 23 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 31 B, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF PIOTR DUDEK
Wspólnik
2010-07-16
2014-01-29
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN GRZEGORZ KOKOCIŃSKI
Wspólnik
2010-07-16
2011-11-29
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
KAROL OLGIERD ROMANOWICZ
Wspólnik
2010-07-16
2023-08-23
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH PIOTR SAGAN
Wspólnik
2010-07-16
2010-11-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MARCIN ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2014-01-29
2023-08-23
240 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF PIOTR DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-16
2011-11-29
KRZYSZTOF PIOTR DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2014-01-29
WOJCIECH PIOTR SAGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-16
2010-11-10
KAROL OLGIERD ROMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-16
2011-11-29
MARCIN GRZEGORZ KOKOCIŃSKI
CZŁONEKK ZARZĄDU
2010-07-16
2011-11-29
MACIEJ MICHAŁ KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-29
2018-11-14
2010-07-16
2011-11-29
LEONARDA, 6/8, WARSZAWA, 01-183, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie