KRS 0000360793
NIP8862950442
REGON02130100100000
Nazwa"KLUB SPORTOWY GÓRNIK WAŁBRZYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY GÓRNIK WAŁBRZYCH
Data rejestracji 09 lip 2010 (14 lat temu) 09 lip 2010
Data usunięcia 28 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 1A, WAŁBRZYCH, 58-301, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHWspólnik
2010-07-09
2022-09-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
89112448500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA ANNA SŁOTWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-09
2011-12-07
RAFAŁ EMIL LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-09
2011-12-07
JAROSŁAW KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-09
2013-02-12
ALEKSANDRA JANINA SŁOTWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2012-10-24
PIOTR WOJCIECH BOREK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2013-02-12
GRZEGORZ JAN KULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-12
2014-10-16
BARTŁOMIEJ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2014-10-16
2022-09-28
MAREK STANISŁAW PIWKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-09
2013-02-12
2010-07-09
2013-02-12
ORKANA, 92, WAŁBRZYCH, 58-307, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie