KRS 0000360763
NIP9522093399
REGON14249157400000
Nazwa"AKACJOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAKACJOWA
Data rejestracji 09 lip 2010 (14 lat temu) 09 lip 2010
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA, 54, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIWspólnik
2010-07-09
2011-09-19
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
01575306700000
ARKADIUSZ CELIŃSKI
Wspólnik
2011-09-19
2022-12-14
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 400 ZŁOTYCH
MARIUSZ JAGURA
Wspólnik
2011-09-19
2017-03-01
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550 ZŁOTYCH
ALEKSANDER CELIŃSKI
Wspólnik
2011-09-19
2022-12-14
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 400 ZŁOTYCH
AGATA DOMINIKA SZULIM
Wspólnik
2011-09-19
2022-12-14
529 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 450 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-09-19
2022-12-14
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 200 ZŁOTYCH
14271928000000
DARIUSZ BOGUSŁAW SZULIM
Wspólnik
2017-03-01
2022-12-14
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 550 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ BOGUSŁAW SZULIM
PREZES ZARZĄDU
2010-07-09
2019-10-15
2010-07-09
2010-10-20
DWORZUCKA, 13, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-20
2013-03-20
DWORKOWA, 13 A, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie