KRS 0000360674
NIP6793042171
REGON12128676400000
NazwaFUTURE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUTURE LABS
Data rejestracji 09 lip 2010 (14 lat temu) 09 lip 2010
Data usunięcia 28 mar 2017 28 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIADAMIAN JÓZEF KOŚĆ
Wspólnik
2010-07-09
2016-11-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MACIEJ STRZELECKI
Wspólnik
2010-07-09
2016-11-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
ELŻBIETA STRZELECKA
Wspólnik
2011-08-03
2016-11-17
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁ.
INNOVA R&D S.R.L.
Wspólnik
2016-11-17
2017-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DAMIAN JÓZEF KOŚĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2016-11-17
MACIEJ STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2016-11-17
DAMIAN JÓZEF KOŚĆ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-09
2011-08-03
2010-07-09
2016-07-27
BORSUCZA, 7, KRAKÓW, 30-408, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie