KRS 0000359113
NIP5862255373
REGON22103839400000
Nazwa"ELTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELTRADE
Data rejestracji 21 cze 2010 (14 lat temu) 21 cze 2010
Data usunięcia 27 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA Z KOLNA, 4, GDYNIA, 81-351, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHELŻBIETA ANNA LABUDA
Wspólnik
2010-06-21
2011-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
JOANNA MAGDALENA BOGACKA
Wspólnik
2011-05-06
2016-03-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
BARTOSZ HENRYK ALEKSANDROWICZ
Wspólnik
2016-03-14
2019-08-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA ANNA LABUDA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-21
2011-05-06
JOANNA MAGDALENA BOGACKA
PREZES
2011-05-06
2016-03-14
BARTOSZ HENRYK ALEKSANDROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2019-08-27
2010-06-21
2011-05-06
STRYJSKA, 24, GDYNIA, 81-506, GDYNIA, POLSKA
2011-05-06
2014-12-10
BEMA, 9, GDYNIA, 81-386, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie